Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Crowdfunding Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ComContact Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Askersund Sundsbron 4 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Xpart Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Alleko Work AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Visino AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | STUDIO LOCKLUND AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Lev friskt - Lena Locklund | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-28 |