Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lena Elvie Moritz
Lena Elvie Moritz
19500428-XXXX
Ta kreditupplysning
Moritz, Lena Elvie är en kvinna född den 28 april 1950 och är bosatt i Västerås
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Josok AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lena Elvie Moritz har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-18
Windeed AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Josok AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Lena Elvie Moritz
Styrelseledamot
Bertil Moritz
Verkställande direktör
Bertil Moritz
Tillbaka till sidans topp