Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lena Christina Rönneklev
Lena Christina Rönneklev
19560814-XXXX
Ta kreditupplysning
Rönneklev, Lena Christina är en kvinna född den 14 augusti 1956 och är bosatt i Göteborg
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Top of the Mill AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lena Christina Rönneklev har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-10-19
HönöHallen AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655639 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Top of the Mill AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Johan Rönneklev
Styrelsesuppleant
Lena Christina Rönneklev
Tillbaka till sidans topp