Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |