Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lena Anita Hultman
Lena Anita Hultman
19620909-XXXX
Ta kreditupplysning
Hultman, Lena Anita är en kvinna född den 9 september 1962 och är bosatt i Västra Frölunda
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
B. Hultman & Co. AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lena Anita Hultman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-01-21
BJ Fastighetsförvaltning AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
B. Hultman & Co. AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Gunnar Hultman
Styrelsesuppleant
Lena Anita Hultman
Tillbaka till sidans topp