Org.nr: 556303-3967
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Lindelöf, Lennart Victor | 2023-11-09 |
Styrelseledamot | Rhodin, Lars Erik | 2023-01-14 |
Styrelsesuppleant | Wiese Rhodin, Dennis Lars Kent | 2023-01-14 |
Revisor | Westlindh, Björn Magnus Wilhelm | 2022-08-23 |
Styrelsesuppleant | Wiese, Birgit Marlis Evelyn | 2022-05-18 |