Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Leif Thomas Rolén
Leif Thomas Rolén
19611215-XXXX
Ta kreditupplysning
Rolén, Leif Thomas är en man född den 15 december 1961 och är bosatt i Obbola
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
R40 i Umeå Ek. för.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Arken
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Riksbyggen Bostadsrättsförening Arken
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Blues Corporation i Norr Ek. för.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Östermalmsbacke 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Riksbyggen Bostadsrättsförening Östermalmsbacke 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Östermalmsbacke 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Riksbyggen Bostadsrättsförening Östermalmsbacke 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Lövöbacken 1.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Riksbyggen Bostadsrättsförening Lövöbacken 1.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Leif Thomas Rolén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-12-07
NÄTET i Obbola Ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-05-28
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
R40 i Umeå Ek. för.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Svante Isaksson
Ordförande
Per Svante Isaksson
Extern firmatecknare
Pia Louise Birgitta Perstam
Styrelseledamot
Bengt Olov Norman
Styrelseledamot
Leif Thomas Rolén
Tillbaka till sidans topp
Riksbyggen Bostadsrättsförening Arken
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Leif Thomas Rolén
Ordförande
Leif Thomas Rolén
Styrelseledamot
Kim Göran Åström
Styrelseledamot
Jimmy Leif Micael Törnecrantz
Styrelsesuppleant
Jack Love Mattias Karlsson
Styrelsesuppleant
John Fredrik Elback
Styrelsesuppleant
Leif Peter Svensson
Tillbaka till sidans topp
Blues Corporation i Norr Ek. för.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Leif Thomas Rolén
Styrelseledamot
Karl Tor-Björn Johnsen
Styrelseledamot
Rolf Torbjörn Högberg
Styrelseledamot
Nils Peter Klein
Ordförande
Nils Peter Klein
Styrelseledamot
Ulf Ingvar Björklund
Tillbaka till sidans topp