Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lidgren kompetens AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gymer fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nykvarn Ströpsta 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stebroli Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | elivery holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | elivery AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-22 |