Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Leif Peter Burman
Leif Peter Burman
19620602-XXXX
Ta kreditupplysning
Burman, Leif Peter är en man född den 2 juni 1962 och är bosatt i Östersund
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Kriskonsulterna Jämtland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Leif Peter Burman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-08-08
Attacus Bygg AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kriskonsulterna Jämtland AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Leif Peter Burman
Styrelseledamot
Anna Malin Caroline Burman
Verkställande direktör
Anna Malin Caroline Burman
Tillbaka till sidans topp