Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bakgator AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-08 |