Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Conradzon, Leif Kennet | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Demoll AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Stallhagen 2, Umeå | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-30 |