Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hässleholms fibernät holding aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Hässleholms fibernät holding aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hässleholms fibernät aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Hässleholms fibernät aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-03 |