Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | LS Revision Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | LS Revision Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Brother Biaox Bygg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | PRC Spel & Tobak AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-05-14 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-30 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-30 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-24 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-24 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-16 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-21 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-08 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-02 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-31 |