Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Leif Ejner Thomas Lindner
Leif Ejner Thomas Lindner
19641118-XXXX
Ta kreditupplysning
Leif Ejner Thomas Lindner är en man född den 18 november 1964. Han är folkbokförd i Tvååker sedan 2024-07-18. Tvååker ligger i Varberg kommun, Hallands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
V Damgaard Tapetserarefirma Eftr AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Leif Ejner Thomas Lindner har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-12-23
Ask & Esk AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-09-20
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
V Damgaard Tapetserarefirma Eftr AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Leif Ejner Thomas Lindner
Styrelsesuppleant
Anette Camilla Lindner
Revisor
Per Anders Stefan Andersson
Revisorssuppleant
Linnéa Alexandra Park Lindahl
Tillbaka till sidans topp