Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Leif Åke Jansson
Leif Åke Jansson
19610329-XXXX
Ta kreditupplysning
Jansson, Leif Åke är en man född den 29 mars 1961 och är bosatt i Skutskär
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Gävle Offset Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Gävle Offset Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Gävle Offset Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gävle Andersberg 36:4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Gävle Andersberg 36:4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Leif Jansson Marknad & Ekonomi Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Leif Jansson Marknad & Ekonomi Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hug Investment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Rönnbärsträdet Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Rönnbärsträdet Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Trädtallen Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Trädtallen Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mikael Hug Aktiebolag
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Brynäs Företagare, ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Kommanditdelägare
Strand Garage 24 kommanditbolag
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Leif Åke Jansson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-27
Slutplattan SATMI 119456 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Gävle Offset Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Erik Abraham Wallman
Revisor
Hans Mikael Johansson
Styrelseledamot
Leif Åke Jansson
Verkställande direktör
Leif Åke Jansson
Ordförande
Leif Åke Jansson
Styrelseledamot
Lars Åke Mattias Hedberg
Tillbaka till sidans topp
Gävle Andersberg 36:4 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Fredrik Pettersson
Styrelseledamot
Leif Åke Jansson
Ordförande
Leif Åke Jansson
Styrelsesuppleant
Laila Katarina Cecilia Hug
Tillbaka till sidans topp
Leif Jansson Marknad & Ekonomi Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Hans Mikael Johansson
Styrelseledamot
Leif Åke Jansson
Verkställande direktör
Leif Åke Jansson
Styrelsesuppleant
Laila Katarina Cecilia Hug
Tillbaka till sidans topp