Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lech Karol Ignatowicz
Lech Karol Ignatowicz
19820810-XXXX
Ta kreditupplysning
Lech Karol Ignatowicz är en man född den 10 augusti 1982. Han är folkbokförd i Solna sedan 0001-01-01. Solna ligger i Solna kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Emendare AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Emendare AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nordic Science Capital AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Molecular Attraction AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Molecular Attraction AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Moligo Technologies AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Moligo Technologies AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Moligo Technologies AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BioMinds Healthcare AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BioDynamics X AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Centrumverkstäder Kista AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordic Science Capital F1 AB
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Nordic Science Capital F1 AB
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Nordic Science Capital F1 AB
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lech Karol Ignatowicz har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-09-24
Emendare AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Emendare AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Johan Mikael Paleovrachas
Styrelseledamot
Lech Karol Ignatowicz
Ordförande
Lech Karol Ignatowicz
Styrelseledamot
Connor Vincent Weir
Verkställande direktör
Connor Vincent Weir
Styrelseledamot
Joachim Piguet
Tillbaka till sidans topp
Nordic Science Capital AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Johan Mikael Paleovrachas
Styrelsesuppleant
Lech Karol Ignatowicz
Tillbaka till sidans topp
Molecular Attraction AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Johan Mikael Paleovrachas
Ordförande
Johan Mikael Paleovrachas
Styrelseledamot
Seyedeh Noushin Emami
Revisor
Karl Henrik Lars Ahlstedt
Styrelseledamot
Stina Elna Josefin Wallmark
Styrelseledamot
Lech Karol Ignatowicz
Verkställande direktör
Lech Karol Ignatowicz
Tillbaka till sidans topp