Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sunroof Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sunroof Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Seed 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Seed 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Seed 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stormbreaker AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Stormbreaker AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sunroof International Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Sunroof International Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sunroof International Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-26 |