Org.nr: 559075-0195
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Börjesson, Gabriela Maria | 2023-11-16 |
Huvudansvarig revisor | Gerhardsson, Karl Tomas Gerhard | 2023-11-04 |
Styrelseledamot | Bressan, Antonio | 2023-06-29 |
Ordförande | Dyrberg, Torben | 2022-11-22 |
Styrelseledamot | Dyrberg, Torben | 2022-11-22 |
Verkställande direktör | Dyrberg, Torben | 2022-11-22 |
Styrelseledamot | Johansson, Bengt Elmer | 2022-09-30 |
Huvudansvarig revisor | Lamme, Sven Mattias | 2022-09-30 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2022-09-30 |