Org.nr: 559323-1268
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Söder Blom, Ingemar Christian | 2022-12-23 |
Styrelseledamot | Skyddad identitet | 2022-10-13 |
Styrelseledamot | Jansson, Pontus Thomas | 2022-09-30 |
Styrelsesuppleant | Sheikho, Bangin | 2022-09-30 |
Styrelseledamot | Söder Blom, Ingemar Christian | 2022-01-05 |