Org.nr: 559334-6918
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Ommi, Megdad | 2024-08-01 |
Styrelseledamot | Ommi, Mehdi | 2023-07-28 |
Extern verkställande direktör | Fatehi, Simon Azad | 2022-09-03 |
Styrelsesuppleant | Tratar Ommi, Olivera | 2021-10-16 |
Styrelsesuppleant | Bjällquist, Jessica Elisabeth | 2021-10-13 |