Org.nr: 559330-6888
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sbahi-Arnaout, Mohamad | 2024-09-24 |
Verkställande direktör | Sbahi-Arnaout, Mohamad | 2024-09-24 |
Ordförande | Almaadanly, Ghlafki Sara | 2024-07-05 |
Styrelseledamot | Almaadanly, Ghlafki Sara | 2024-07-05 |
Verkställande direktör | Almaadanly, Ghlafki Sara | 2024-07-05 |
Styrelsesuppleant | Al Maadanly, Ahmad | 2024-02-03 |
Vice verkställande direktör | Al Maadanly, Ahmad | 2024-02-03 |
Styrelseledamot | Al Maadanly, Essam | 2023-07-05 |
Verkställande direktör | Al Maadanly, Essam | 2023-07-05 |
Styrelseledamot | Maktabi, Mahmoud | 2023-02-02 |
Styrelsesuppleant | Maktabi, Sham | 2023-02-02 |