Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | DT Holding (Sweden) AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Winterfell Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Beijer Byggmaterial Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-16 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-10 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-09 |