Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Renta Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mylift Event Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Renta AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-16 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-01-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-31 |