Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Laura Eloisa Piriz Gil
Laura Eloisa Piriz Gil
19560223-XXXX
Ta kreditupplysning
Laura Eloisa Piriz Gil är en kvinna född den 23 februari 1956. Hon är folkbokförd i Göteborg sedan 2021-03-08. Göteborg ligger i Göteborg kommun, Västra Götalands län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Lokalkultur i Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Laura Eloisa Piriz Gil har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-07-23
Lasse Krantz Rural Development Consultant Aktiebolag
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Lokalkultur i Väst AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Juan José Cambon Fraga
Vice verkställande direktör
Juan José Cambon Fraga
Styrelseledamot
Laura Eloisa Piriz Gil
Styrelseledamot
Santiago Gabriel Cambon Piriz
Verkställande direktör
Santiago Gabriel Cambon Piriz
Ordförande
Santiago Gabriel Cambon Piriz
Tillbaka till sidans topp