Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nils Johan Larsson
Nils Johan Larsson
19741125-XXXX
Ta kreditupplysning
Nils Johan Larsson är en man född den 25 november 1974. Han är folkbokförd i Borås sedan 2024-05-01. Borås ligger i Borås kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Eldkastaren 3 & 6 Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Enza Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
AB Miatorpsgatan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighets AB Altona 26
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Larssons Skogskonsulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Larssons Skogskonsulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Modemgatan Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Östersjöhus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Östersjöhus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighets AB Planteringen
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kaprifolium Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kaprifolium Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighets AB Burlöv Tågarp 16:38
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Eslöv Laxen 3 Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Lievägen Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nädhult Solpark AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Nädhult Solpark AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Solstad Invest AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Snårestad Fastighets AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Larsson, Johan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nils Johan Larsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-11-01
AB Karl XII 8
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-03-11
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 5 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Eldkastaren 3 & 6 Fastighets AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Staffan Claes Erik Haglind
Styrelsesuppleant
Nils Johan Larsson
Tillbaka till sidans topp
Enza Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Staffan Claes Erik Haglind
Styrelsesuppleant
Nils Johan Larsson
Tillbaka till sidans topp
AB Miatorpsgatan
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Staffan Claes Erik Haglind
Styrelsesuppleant
Nils Johan Larsson
Tillbaka till sidans topp