Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sune Alvar Larsson
Sune Alvar Larsson
19430618-XXXX
Ta kreditupplysning
Larsson, Sune Alvar är en man född den 18 juni 1943 och är bosatt i Vänersborg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
Larsson, Alvar
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Frej Toljal Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Frej Toljal Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ALAB Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Trestads Center AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Trestads Center AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Maden 8 Toljal AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Maden 8 Toljal AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
4Speed AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
4Speed AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ALAB Alvar Larsson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
ALAB Alvar Larsson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ALAB i Trestad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Autosan Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Diagonalen i West AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Diagonalen i West AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Torpa Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Torpa Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Toljal Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Toljal Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mannes Motor AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Mannes Motor AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Swetoljal Generatorn AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Swetoljal Generatorn AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sune Alvar Larsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-08-14
Blåsuts Båtvarv AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2024-08-14
Blåsuts Båtvarv AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-09-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Frej Toljal Fastighets AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sune Alvar Larsson
Ordförande
Sune Alvar Larsson
Styrelseledamot
Karl-Anders Maurits Torbrant
Styrelseledamot
Sven Ingemar Ljung
Styrelsesuppleant
Malin Elisabet Larsson
Revisor
K J Fredrik A Niklasson Söderving
Tillbaka till sidans topp
ALAB Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sune Alvar Larsson
Styrelseledamot
Berit Ingegerd Larsson
Revisor
Ulf Roger Lindesson
Styrelseledamot
Malin Elisabet Larsson
Ordförande
Malin Elisabet Larsson
Styrelseledamot
Björn Axel Larsson
Verkställande direktör
Björn Axel Larsson
Styrelseledamot
Helen Maria Larsson
Tillbaka till sidans topp