Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Liljeström Legal & Finance AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Krabben Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Måsen Parkering AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pharma Way AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | OceanSky AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | OceanSky AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Kvartershuset i Lund | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Kvartershuset i Lund | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-16 |