Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-14 |