Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-28 |