Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Thore Gunnar Johansson
Lars Thore Gunnar Johansson
19470719-XXXX
Ta kreditupplysning
Johansson, Lars Thore Gunnar är en man född den 19 juli 1947 och är bosatt i Täby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
SolidInvention AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Thore Gunnar Johansson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-03-24
Termino C 7715 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-03-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
SolidInvention AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Lars Thore Gunnar Johansson
Styrelseledamot
Stefan Lars Johansson
Tillbaka till sidans topp