Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Markentreprenad i Offerdal AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Nilsson, Thomas | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-30 |