Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Ditowin Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Blå Älgen 17 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Blå Älgen 17 Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kulthammar By Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Hammarhagen Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Granulerings Experten Nynäshamn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Kulthammar BY | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-24 |