Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Thomas Åberg
Lars Thomas Åberg
19590511-XXXX
Ta kreditupplysning
Åberg, Lars Thomas är en man född den 11 maj 1959 och är bosatt i Umeå
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Egenanställningsföretaget norr ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Thomas Åberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-07-21
Mikrofonden Sverige ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-04-14
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Egenanställningsföretaget norr ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern firmatecknare
Lars Thomas Åberg
Styrelseledamot
Lars Göran Valdemar Westerlund
Styrelseledamot
Ann Eva Lotta Åberg
Styrelseledamot
Jan Thomas Hartman
Ordförande
Jan Thomas Hartman
Styrelseledamot
Anna Jessica Cecilia Ottosson
Styrelseledamot
Kristin Helena Lovisa Bergwall
Tillbaka till sidans topp