Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Tage Persson
Lars Tage Persson
19680705-XXXX
Ta kreditupplysning
Persson, Lars Tage är en man född den 5 juli 1968 och är bosatt i Umeå
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
SLC Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Arne Lundquist Golv och Industri i Umeå Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Arne Lundquist Golv och Industri i Umeå Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Arne Lundquist Måleri i Umeå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Arne Lundquist Måleri i Umeå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
EcoBlast Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
EcoBlast Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lundquist Plattor & Mattor AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Lundquist Plattor & Mattor AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bröderna Westin Specialbeläggningar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Bröderna Westin Specialbeläggningar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bo Porten AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nya Boporten I Umeå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lars Persson i Umeå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Arne Lundquist Gruppen i Umeå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Arne Lundquist Gruppen i Umeå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Boporten Interiör i Umeå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Maskinen 15 i Umeå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Tage Persson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-22
Rödbergstenen nr 1 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-09-23
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 5 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
SLC Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bengt-Ove Patrik Bäckström
Styrelseledamot
Lars Tage Persson
Revisor
Lars Henrik Johansson
Tillbaka till sidans topp
Arne Lundquist Golv och Industri i Umeå Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Tage Persson
Verkställande direktör
Lars Tage Persson
Styrelseledamot
Per John Strand
Ordförande
Per John Strand
Styrelseledamot
Anna Märta Cecilia Ortolanis
Huvudansvarig revisor
Hans Martin Thurne
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Tillbaka till sidans topp
Arne Lundquist Måleri i Umeå AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Tage Persson
Verkställande direktör
Lars Tage Persson
Styrelseledamot
Per John Strand
Ordförande
Per John Strand
Styrelseledamot
Anna Märta Cecilia Ortolanis
Huvudansvarig revisor
Hans Martin Thurne
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Tillbaka till sidans topp