Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-27 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-04 |