Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Sune Gelin
Lars Sune Gelin
19460424-XXXX
Ta kreditupplysning
Gelin, Lars Sune är en man född den 24 april 1946 och är bosatt i Uppsala
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
Gemarit Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Sune Gelin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-20
Bostadsrättsföreningen Björkbacken
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-01-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Gemarit Handelsbolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Bolagsman
Lars Sune Gelin
Bolagsman
Eva Anita Ling
Tillbaka till sidans topp