Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Stefan Wadström
Lars Stefan Wadström
19551210-XXXX
Ta kreditupplysning
Wadström, Lars Stefan är en man född den 10 december 1955 och är bosatt i Billdal
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Swedish Tee AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Miercoles AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Miercoles AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Timber Management Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vadicia Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Vadicia Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wadström & Ericsson Agenturer AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Wadström & Ericsson Agenturer AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hofterup Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ovella AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Luali AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Prové Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pharsalos AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Prové Stockholm Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Altre Investment AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Stormfågeln
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Stormfågeln
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
HANDELSBOLAGET WACO
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Stefan Wadström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-12-23
Lunes Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 9 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Swedish Tee AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Stefan Wadström
Styrelsesuppleant
Elsa Birgitta Järphag Wadström
Tillbaka till sidans topp
Miercoles AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Stefan Wadström
Verkställande direktör
Lars Stefan Wadström
Styrelsesuppleant
Elsa Birgitta Järphag Wadström
Tillbaka till sidans topp
Timber Management Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Stefan Wadström
Styrelsesuppleant
Elsa Birgitta Järphag Wadström
Tillbaka till sidans topp