Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Staffan Lindström-Brenna
Lars Staffan Lindström-Brenna
19791207-XXXX
Ta kreditupplysning
Lars Staffan Lindström-Brenna är en man född den 7 december 1979. Han är folkbokförd i Spånga sedan 2022-04-11. Spånga ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Albert Berner Montageteknik Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Staffan Lindström-Brenna har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-08
Kepab AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-06-14
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-06-14
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Albert Berner Montageteknik Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Stefan Henrich Georg Rennig
Extern verkställande direktör
Lars Staffan Lindström-Brenna
Styrelseledamot
Peter Schmidt
Ordförande
Peter Schmidt
Huvudansvarig revisor
Kent Fredrik Kroon
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Styrelseledamot
Bernd Laibacher
Tillbaka till sidans topp