Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Vice verkställande direktör | The NOCO Company Filial i Sverige | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | CSC Depositary Services (Sweden) AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | CSC Depositary Services (Sweden) AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Project7 Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Delgivningsbar person Utträde: 2023-09-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-16 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2023-02-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-18 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-14 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-30 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-11-24 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-11-24 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-11-24 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-11-24 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-11-12 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-11-12 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-11-12 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-11-12 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-03 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-10-28 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-10-28 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-10-28 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-10-28 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-10-28 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-10-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-17 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-08-05 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-06-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-20 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-05-03 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-05-03 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-05-03 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-02-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-01 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-02-01 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2021-11-28 |