Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | P Roos Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MCK Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | MCK Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggens Bostadsrättsförening Stenunge Strand | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-12 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-02 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-16 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-16 |