Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Peter Högberg
Lars Peter Högberg
19690522-XXXX
Ta kreditupplysning
Lars Peter Högberg är en man född den 22 maj 1969. Han är folkbokförd i Vimmerby sedan 2024-07-01. Vimmerby ligger i Vimmerby kommun, Kalmar län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Revisor
Ingebo Hagar Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Peter Högberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-07-20
Vimarhem Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ingebo Hagar Ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nils Jacob Gösta Käll
Styrelseledamot
Edit Ingela Bönström Brusgård
Revisorssuppleant
Per Bernt Gröön
Styrelseledamot
Kristina Jenny Maria Lindelöf
Styrelseledamot
Hansjörg Pommerenke
Styrelseledamot
Susanne Petra Pommerenke
Revisor
Lars Peter Högberg
Tillbaka till sidans topp