Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Shackleton AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | CaMia Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-07 |