Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-14 |