Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Ove Anders Pilqvist
Lars Ove Anders Pilqvist
19521216-XXXX
Ta kreditupplysning
Pilqvist, Lars Ove Anders är en man född den 16 december 1952 och är bosatt i Eskilstuna
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsföreningen Ringugnen
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Ove Anders Pilqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-05-30
HSB Bostadsrättsföreningen Ringugnen
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
HSB Bostadsrättsföreningen Ringugnen
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Tommy Harry Grahn
Styrelseledamot
Lars Ove Anders Pilqvist
Styrelseledamot
Anna Maria Kornborg
Ordförande
Anna Maria Kornborg
Styrelseledamot
Hans Fredrik Gäfvert
Styrelsesuppleant
Malin Elisabeth Ahlström
Styrelsesuppleant
Rolf Dayton Lennart Berggren
Styrelsesuppleant
Karl Torgny Emanuel Ekberg
Styrelsesuppleant
Leif Erling Frymark
Tillbaka till sidans topp