Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Olof Svensson
Lars Olof Svensson
19650611-XXXX
Ta kreditupplysning
Svensson, Lars Olof är en man född den 11 juni 1965 och är bosatt i Åsa
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fastighetsaktiebolaget Sandbäck 1:87
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stallbackens El AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Förvaltningsaktiebolaget Laxoptimism
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AB Härryda Rävlanda 1:8
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aktiebolaget Fastigheten Mölndal Kusken 8
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skene Industripark AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CURADO Fastighetsförvaltning Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
AB Härryda Rävlanda 1:24
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Kungsbacka Hede 1:56
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Kungsbacka Hammerö 9:19
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Fastigheten Mölndal Gastorp 2:122
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Kungsbacka Åsa 5:30
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Kungsbacka Åsa 4:153
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Mölndal Ståplatsen 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Kungsbacka Åsa 4:56
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Kungsbacka Åsa 3:78
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Rävlanda Gärdet 1-21
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Kungsbacka Fr. - Rya 1:32
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Väröbacka 2:55
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Fastigheten Mölndal Åby Allé
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Olof Svensson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-01-05
Svanpi AB
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-12-11
Seibon Aktiebolag
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 5 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fastighetsaktiebolaget Sandbäck 1:87
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Olof Svensson
Styrelseledamot
Malin Elisabet Johansson
Ordförande
Malin Elisabet Johansson
Styrelsesuppleant
Elsa Karin Andersson
Styrelsesuppleant
Amelie Maria Svensson
Tillbaka till sidans topp
Stallbackens El AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Olof Svensson
Styrelsesuppleant
Jessica Maria Sundarp Svensson
Tillbaka till sidans topp
Förvaltningsaktiebolaget Laxoptimism
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Henn Ain Soppi
Styrelsesuppleant
Lars Olof Svensson
Tillbaka till sidans topp