Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-15 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-19 |