Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Promercantum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Promercantum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Promercantum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Moder Svea AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NT Recycling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Procycla i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Procycla i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Qura Driftsentreprenader AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Qura Driftsentreprenader AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Aqua Via Logistics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Aqua Via Logistics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Revet, Sickla Kaj. | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Revet, Sickla Kaj. | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-11 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-14 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-04-12 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-03-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-16 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-10 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-10 |