Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisorssuppleant | Mixcom AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bo Larsson Förvaltnings Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-10 |
||
Revisor Utträde: 2023-01-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-10 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-10 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-10 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-03 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-28 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-10-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-06 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-24 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-24 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-19 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-19 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-07 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-07 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-06 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-07 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-04-22 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-31 |