Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | NvH Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nya Lilla Mörby Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EXTER Fastigheter Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lilla Mörby Utveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Nyköping Industrihotell | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Nyköping Industrihotell | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-28 |