Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Niklas Norberg
Lars Niklas Norberg
19711214-XXXX
Ta kreditupplysning
Norberg, Lars Niklas är en man född den 14 december 1971 och är bosatt i Vindeln
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
INDEXATOR Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Niklas Norberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-03-31
Indexator Rotator Systems AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
INDEXATOR Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Åke Harald Karlsson
Styrelseledamot
Lise-Lottie Helen Östlund
Revisor
Björn Ulf Karlsson
Styrelseledamot
Hans Sture Allan Jonsson
Verkställande direktör
Hans Sture Allan Jonsson
Ordförande
Hans Sture Allan Jonsson
Styrelseledamot
Sven Börje Ingelsson
Revisor
Anders Hettinger
Extern firmatecknare
Nils Gunnar Bålfors
Styrelseledamot
Anders Kjell-Erik Jonsson
Styrelsesuppleant
Tord Per Martin Häggström
Styrelseledamot
Pär Erik Lärkeryd
Revisorssuppleant
Eva Maria Gustafsson
Styrelseledamot
Lars Niklas Norberg
Styrelsesuppleant
John Kent Erik Mattsson
Tillbaka till sidans topp